Научитесь быстро считать! (приемы быстрого умножения)



   Как умножить число на 10? Любой из вас знает, что достаточно приписать к этому числу один ноль, и ответ готов.
   А если нужно перемножить другие двузначные числа? Тут уже больше работы, и чтобы делать ее быстро, существуют различные "хитрые" способы. Вот несколько способов быстрого умножения.

I

   Чтобы умножить на 11 двузначное число, достаточно сложить его цифры и вписать их сумму в середину. Например:

34 X 11 = 374; (3 + 4 = 7);
53 X 11 = 583; (5 + 3 = 8).

   Если сумма получится больше 10, то число сотен надо увеличить на 1:

84 X 11 = 924; (8 + 4 = 12);
58 X 11 = 638; (5 + 8 = 13).

   Так же легко умножать на 11 и большие числа. Например:

413527 X 11. Первую и последнюю цифру оставляем без изменения: 4 ... 7, а между ними вписываем суммы каждых двух соседних чисел: 4 + 1 = 5; 1 + 3 = 4; 3 + 5 = 8; 5 + 2 = 7; 2 + 7 = 9. Получается: 4 548 797.

   Там, где сумма двух цифр больше 10, предыдущее число увеличивается на 1.

II

   При перемножении двузначных чисел, лежащих между 10 и 20, нужно к одному числу прибавить единицы другого, затем к полученному приписать ноль и прибавить к этому произведение единиц обоих чисел.

   Это правило кажется запутанным, но на самом деле оно совсем легкое, и вы его хорошо запомните, поупражнявшись всего лишь несколько минут.    Вот, например: 17 X 18. Складываем: 17 + 8 = 25. Приписываем ноль: 250. Перемножаем единицы: 8 X 7 = 56. Складываем: 250 + 56 = 306.
   Еще пример: 16 X 13; 16 + 3 = 19; 190; 6 X 3=18; 190 + 18 = 208.

III

   Легче всего перемножать числа, у которых десятки одинаковы, а сумма единиц равна 10. Например: 73 X 77 или 42 X 48 и т. п.
   В этом случае достаточно число, обозначающее десятки, помножить на число, увеличенное на единицу, и записать полученное произведение, а затем перемножить единицы обоих сомножителей и полученное приписать к первому произведению.
   Посмотрите, как это просто.

74 X 76; 7 X 8 = 56; 4 X 6= 24. Получается 5 624.

   Или:

52 X 58; 5 X 6 = 30; 2 X 8 = 16; 3 016.